变更记录
看准网
耐铼斯(中国)投资有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2022-09-23
变更前
无
变更后
无
监事备案
2022-09-23
变更前
刘志国
变更后
吴闽
董事备案
2022-09-23
变更前
Penttila Jussi Ilmari;张新宇
变更后
SIMO ANTTI SÄÄSKILAHTI;王文斌;AKI JANNE KOVANEN
法定代表人变更
2022-09-23
变更前
Teikari Tiia-Mari Elisabeth
变更后
TAN HANG PHENG
章程修正案备案
2022-09-23
变更前
2020-10-20章程备案
变更后
2022-09-21 章程修正案
工商登记联络员备案
2022-09-23
变更前
耿红霞
变更后
肖旭
章程修正案备案
2020-10-22
变更前
2020-08-01章程备案
变更后
2020-10-20 章程修正案
名称变更
2020-10-22
变更前
美卓(中国)投资有限公司
变更后
耐铼斯(中国)投资有限公司
投资者名称(姓名)变更
2020-09-16
变更前
美卓公司
变更后
耐铼斯公司
章程修正案备案
2020-09-16
变更前
2016-06-17章程备案
变更后
2020-08-01 章程修正案
法定代表人变更
2020-07-02
变更前
Eeva Liisa Virkkunen
变更后
Teikari Tiia-Mari Elisabeth
加载中
耐铼斯(中国)投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
12
面试体验
面试问题
薪酬工资
296
薪资分布
薪酬详情
(296)
工商信息
9
企业概况
(31)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)