变更记录
看准网
惠东县佳昌置业有限公司
变更记录
法定代表人变更
2022-01-13
变更前
吴德伟
变更后
包辽新
高级管理人员备案
2022-01-13
变更前
柯水生(监事);吴德伟(执行董事);吴德伟(经理);
变更后
包辽新(经理,执行董事);柯水生(监事);
股东备案
2020-04-28
变更前
刘正明,经理;刘正明,执行董事;谢斌鸿,监事
变更后
田彭,监事;吴德伟,经理;吴德伟,执行董事
法定代表人变更
2020-04-28
变更前
刘正明
变更后
吴德伟
法定代表人变更
2019-07-17
变更前
谢超强
变更后
刘正明
股东备案
2019-07-17
变更前
谢斌鸿,监事;谢超强,执行董事,总经理
变更后
刘正明,经理;刘正明,执行董事;谢斌鸿,监事
法定代表人变更
2018-07-03
变更前
江浩徵
变更后
谢超强
法定代表人变更
2017-11-08
变更前
庄泳水
变更后
江浩徵
法定代表人变更
2017-11-08
变更前
庄泳水
变更后
江浩徽
股东备案
2015-10-16
变更前
毛卫华,监事;唐俊琼,执行董事,总经理
变更后
毛卫华,监事;庄泳水,执行董事,总经理
法定代表人变更
2015-10-16
变更前
唐俊琼
变更后
庄泳水
加载中
惠东县佳昌置业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(21)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)