变更记录
看准网
上海火猴网络科技股份有限公司
变更记录
联络员
2015-12-23
变更前
李哲
变更后
李哲
投资人(股权)变更
2015-12-23
变更前
吴江智慧软件有限公司;李哲;上海猿启创业投资合伙企业(有限合伙);上海吉然投资管理有限公司;上海火猴投资管理合伙企业(有限合伙);
变更后
上海火猴投资管理合伙企业(有限合伙);吴江智慧软件有限公司;上海猿启创业投资合伙企业(有限合伙);上海吉然投资管理有限公司;李哲;
经营期限(营业期限)变
2015-12-23
变更前
2011-03-28~2031-03-27
变更后
2011-03-28~
名称变更
2015-12-23
变更前
上海智沃软件有限公司
变更后
上海火猴网络科技股份有限公司
法定代表人变更
2015-12-23
变更前
李哲
变更后
李哲
董事备案
2015-12-23
变更前
李哲
变更后
李哲;赵宏宇;朱怡;钱程;赵冰冰
企业类型变更
2015-12-23
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
监事备案
2015-12-23
变更前
胡剑羽
变更后
胡剑羽;裴广寿;朱颖
其他变更
2015-12-23
变更前
2015-11-19~
变更后
2015-12-23~
经理备案
2015-12-23
变更前
-
变更后
李哲
章程备案
2015-12-23
变更前
无
变更后
2015-12-18章程备案
加载中
上海火猴网络科技股份有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
2
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
15
企业概况
(41)
法律风险
(13)
经营风险
知识产权
(1)
经营信息
(1)