高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-03-30
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-03-30
变更前
黎家海:10%;黄光镜:30%;赵继林:30%;卢炳万:30%;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-06-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-06-28
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-06-28
变更前
黎家海:85%;黎丰兢:10%;黎家照:5%;
变更后
黎家海:10%;黄光镜:30%;赵继林:30%;卢炳万:30%;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2018-12-10
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-04-27
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-06-21