变更记录
看准网
深圳市文汇实业有限公司
变更记录
法定代表人(负责人)
2019-11-05
变更前
詹宏文
变更后
吴雁冰
股东(投资人)
2019-11-05
变更前
詹宏文 1000.0(万元)100.00%
变更后
吴雁冰 1000.0(万元)100.00%
监事信息
2019-11-05
变更前
李亚轩(监事),詹宏文(总经理),詹宏文(执行董事)
变更后
吴雁冰(执行董事),吴雁冰(总经理),陈俊林(监事)
总经理
2019-11-05
变更前
李亚轩(监事),詹宏文(总经理),詹宏文(执行董事)
变更后
吴雁冰(执行董事),吴雁冰(总经理),陈俊林(监事)
指定联系人
2019-11-05
变更前
詹宏文
变更后
吴雁冰
升级换照
2019-11-05
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2019-11-05
变更前
李亚轩(监事),詹宏文(总经理),詹宏文(执行董事)
变更后
吴雁冰(执行董事),吴雁冰(总经理),陈俊林(监事)
章程或章程修正案通过日期
2019-11-05
变更前
2018-11-06
变更后
2019-11-04
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2018-11-07
变更前
深圳市福田区福田街道福华三路卓越世纪中心三号楼1618
变更后
深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼2302
章程备案
2018-11-07
变更前
-
变更后
2018-11-06
没有更多了
深圳市文汇实业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(18)
法律风险
(1)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)