负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-01-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-01-19
变更前
1高兴桥执行董事;2张俊久监事;3高兴桥经理;
变更后
1齐福美经理;2齐福美执行董事;3张俊久监事;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-10-22
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2020-10-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-10-22
变更后
1高兴桥执行董事;2张俊久监事;3高兴桥经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-10-22
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-09-06
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-09-06
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-11-02
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2016-11-02