董事长或执行董事成员2022-02-17
变更前
黄德珠(监事),王勋刚(执行董事),王勋刚(总经理)
变更后
陈勇(总经理),陈勇(执行董事),李国胜(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2022-02-17
总经理2022-02-17
变更前
黄德珠(监事),王勋刚(执行董事),王勋刚(总经理)
变更后
陈勇(总经理),陈勇(执行董事),李国胜(监事)
监事信息2022-02-17
变更前
黄德珠(监事),王勋刚(执行董事),王勋刚(总经理)
变更后
陈勇(总经理),陈勇(执行董事),李国胜(监事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-08-09
变更前
法定代表人:黄德升;董事长:黄德升;总经理:黄德升;
变更后
董事长:王勋刚;法定代表人:王勋刚;总经理:王勋刚;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-08-09
经营范围变更(含业务范围变更)2016-05-09
变更前
为酒店提供管理服务;经济信息咨询(不含限制项目);提供会务场地服务。^提供住宿服务。
变更后
为酒店提供管理服务;经济信息咨询(不含限制项目);提供会务场地服务;场地租赁。^提供住宿服务。
经营范围变更(含业务范围变更)2014-07-25
变更前
为酒店提供管理服务;经济信息咨询(不含限制项目);提供会务场地服务。^
变更后
为酒店提供管理服务;经济信息咨询(不含限制项目);提供会务场地服务。^提供住宿服务。