变更记录
看准网
深圳市云帆国际艺术设计有限公司
变更记录
总经理
2022-06-15
变更前
吴卫华(监事),孙武(总经理),孙武(执行董事)
变更后
吴卫华(总经理),龙婷婷(监事),吴卫华(执行董事)
监事信息
2022-06-15
变更前
吴卫华(监事),孙武(总经理),孙武(执行董事)
变更后
吴卫华(总经理),龙婷婷(监事),吴卫华(执行董事)
市场主体类型
2022-06-15
变更前
有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人独资)
股权和公证书
2022-06-15
变更前
-
变更后
-
章程
2022-06-15
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2022-06-15
变更前
2020-05-21
变更后
2022-05-31
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2022-06-15
变更前
孙武 100.0(万元)20.00%吴卫华 400.0(万元)80.00%
变更后
吴卫华 500.0(万元)100.00%
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2022-06-15
变更前
孙武
变更后
吴卫华
董事长或执行董事成员
2022-06-15
变更前
吴卫华(监事),孙武(总经理),孙武(执行董事)
变更后
吴卫华(总经理),龙婷婷(监事),吴卫华(执行董事)
指定联系人
2022-06-15
变更前
孙武
变更后
吴卫华
章程修正案
2020-05-22
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳市云帆国际艺术设计有限公司的更多信息
求职招聘
2
正在招聘
(1)
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
51
薪资分布
薪酬详情
(51)
工商信息
24
企业概况
(50)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(24)