变更记录
看准网
中粮肉食投资有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-05-26
变更前
江国金*,李雷,马德伟,孟辉,张楠,赵玮
变更后
江国金*,李雷,马德伟,孟辉,石勃,张楠,赵玮
董事(理事)、经理、监事
2022-11-04
变更前
江国金*,马德伟,孟辉,徐稼农,张楠,赵玮
变更后
江国金*,李雷,马德伟,孟辉,张楠,赵玮
董事(理事)、经理、监事
2021-12-10
变更前
崔桂勇,华裕能,江国金*,孟辉,徐稼农,杨红,张楠,周奇
变更后
江国金*,马德伟,孟辉,徐稼农,张楠,赵玮
董事(理事)、经理、监事
2021-02-07
变更前
崔桂勇,华裕能,江国金*,孟辉,孙铮,徐稼农,杨红,周奇
变更后
崔桂勇,华裕能,江国金*,孟辉,徐稼农,杨红,张楠,周奇
董事(理事)、经理、监事
2019-06-10
变更前
崔桂勇,华裕能,江国金*,孟辉,徐稼农,杨红,周奇
变更后
崔桂勇,华裕能,江国金*,孟辉,孙铮,徐稼农,杨红,周奇
董事(理事)、经理、监事
2018-03-07
变更前
崔贵勇,华裕能,马建平,王令义,吴海,徐稼农*,徐阳,杨红,周奇
变更后
崔桂勇,华裕能,江国金*,孟辉,徐稼农,杨红,周奇
法定代表人
2018-03-07
变更前
徐稼农
变更后
江国金
注册资本
2017-03-30
变更前
46797.32万美元
变更后
56797.32万美元
董事(理事)、经理、监事
2017-03-30
变更前
崔贵勇,华裕能,江国金,菊地清贵,马建平,孙彦敏,童京汉,王浩,王之盈,吴海,徐稼农*,徐阳,于旭波,周奇
变更后
崔贵勇,华裕能,马建平,王令义,吴海,徐稼农*,徐阳,杨红,周奇
住所
2016-04-26
变更前
北京市东城区建国门内大街8号1010
变更后
北京市朝阳区朝阳门南大街8号8层801内810-812室
董事(理事)、经理、监事
2016-04-26
变更前
崔贵勇,华裕能,江国金,蒋兴权,京谷裕,马建平,若木孝优,孙彦敏,童京汉,王浩,王之盈,徐稼农*,于旭波,周奇
变更后
崔贵勇,华裕能,江国金,菊地清贵,马建平,孙彦敏,童京汉,王浩,王之盈,吴海,徐稼农*,徐阳,于旭波,周奇
加载中
中粮肉食投资有限公司的更多信息
求职招聘
15
正在招聘
招聘分析
(15)
面试准备
9
面试体验
面试问题
薪酬工资
190
薪资分布
薪酬详情
(190)
工商信息
48
企业概况
(59)
法律风险
经营风险
知识产权
(3)
经营信息
(34)