变更记录
看准网
西安鸿韵佑家物业管理有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2023-03-22
变更前
姓名: 翟思思; 出资额: 49.49; 百分比: 49姓名: 刘力; 出资额: 51.51; 百分比: 51
变更后
姓名: 杨敏; 出资额: 49.49; 百分比: 49姓名: 曹文明; 出资额: 51.51; 百分比: 51
高级管理人员备案
2023-03-22
变更前
姓名: 曹文明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 刘力; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
变更后
姓名: 曹文明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 杨敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2023-03-22
变更前
曹文明
变更后
曹文明
章程备案
2023-03-22
变更前
无
变更后
同意本次章程备案
名称变更
2022-08-04
变更前
西安盈德物业管理有限公司
变更后
西安鸿韵佑家物业管理有限公司
章程备案
2022-07-18
变更前
同意本次章程备案
变更后
同意本次章程备案
高级管理人员备案
2022-07-18
变更前
姓名: 曹文明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王晓民; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
变更后
姓名: 曹文明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 刘力; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
企业类型变更
2022-07-18
变更前
1152--有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
变更后
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人(股权)变更
2022-07-18
变更前
企业名称: 西安市盈德置业有限公司; 出资额: 101; 百分比: 100
变更后
姓名: 翟思思; 出资额: 49.49; 百分比: 49姓名: 刘力; 出资额: 51.51; 百分比: 51
经营范围变更
2022-06-28
变更前
一般经营项目:物业管理;房屋修缮;公共设施设备的维护;停车场管理;房屋租赁;清洁服务;绿化养护;装饰装修工程的设计、施工;花木租售;代收水电天然气费。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
一般项目:物业管理;电气设备修理;停车场服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;住宅水电安装维护服务;花卉绿植租借与代管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
高级管理人员备案
2022-06-28
变更前
姓名: 王晓民; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 闫钊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
变更后
姓名: 曹文明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王晓民; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
加载中
西安鸿韵佑家物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
19
企业概况
(30)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(19)