高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-02-24
变更前
刘登荣,黄京康,吕俊青,刘登荣,施剑敏,范浩然
变更后
刘登荣,边远朝,吕俊青,刘登荣,施剑敏,范浩然
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2019-11-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-13
变更前
刘登荣,张萍,黄京康,吕俊青,刘登荣,贾广建,施剑敏,范浩然
变更后
刘登荣,黄京康,吕俊青,刘登荣,施剑敏,范浩然
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-05-09
变更前
刘登荣,张萍,黄京康,钟锦铮,刘登荣,贾广建,施剑敏,周炬
变更后
刘登荣,张萍,黄京康,吕俊青,刘登荣,贾广建,施剑敏,范浩然
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-05-11
变更前
周炬;莫少卫;施剑敏;贾广建;刘建华;刘登荣;陈菁;
变更后
周炬;施剑敏;贾广建;刘登荣;钟锦铮;黄京康;张萍;刘登荣;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-05-11