变更记录
看准网
樟树市唤然春季养生馆有限公司
变更记录
其他变更
2020-05-26
变更前
姓名:敖焕波,职务:首席代表;姓名:敖焕勇,职务:监事;
变更后
姓名:敖焕勇,职务:监事;姓名:刘卫琴,职务:经理;姓名:敖焕波,职务:执行董事;
投资人(股权)变更
2020-05-26
变更前
投资人:敖焕勇,出资额:80万人民币,占80%,出资方式:货币,出资时间:2010-04-06;投资人:敖焕波,出资额:20万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2010-04-06;
变更后
投资人:刘卫琴,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2010-04-06;投资人:敖焕勇,出资额:40万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2010-04-06;投资人:敖焕波,出资额:20万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2010-04-06;
经营范围变更
2020-05-26
变更前
提供农业休闲观光服务,垂钓,蔬菜、果树种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
变更后
养生保健服务(非医疗),提供农业休闲观光服务,垂钓,蔬菜、果树种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人变更
2020-05-26
变更前
敖焕波
变更后
刘卫琴
其他变更
2016-10-12
变更前
-
变更后
9***13789K
经营范围变更
2014-12-29
变更前
一般经营项目:农耕、垂钓。;
变更后
一般经营项目:提供农业休闲观光服务,垂钓,蔬菜、果树种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***;
没有更多了
樟树市唤然春季养生馆有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)