变更记录
看准网
博信智联(苏州)科技有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-10-21
变更前
陈园照
变更后
汪翔
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-05-21
变更前
黄家辉
变更后
陈园照
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-08-29
变更前
刘晖
变更后
黄家辉
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2019-05-17
变更前
苏州市金储街288号第7层705室
变更后
苏州市朱家湾街8号3号楼1603-1室
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2018-08-09
变更前
广东博信投资控股股份有限公司
变更后
江苏博信投资控股股份有限公司
没有更多了
博信智联(苏州)科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(11)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(5)