地址2021-06-29
变更前
深圳市宝安区67区留仙一路高新奇战略新兴产业园二期2号加速器楼7楼7011-7014
变更后
深圳市光明区马田街道薯田埔社区云里智能园第10栋102
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-11-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-07
变更前
总经理:PARK KI BYUNG;执行董事:PARK KI BYUNG;
变更后
总经理:PARK KI BYUNG;执行董事:PARK KI BYUNG;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-07
变更前
总经理:PARK KI BYUNG;董事长:PARK KI BYUNG;法定代表人:PARK KI BYUNG;工商联络员:曾慧敏;
变更后
总经理:PARK KI BYUNG;法定代表人:PARK KI BYUNG;董事长:PARK KI BYUNG;工商联络员:曾慧敏;
其他事项备案2018-06-07
变更前
总经理:PARK KI BYUNG;董事长:PARK KI BYUNG;法定代表人:PARK KI BYUNG;工商联络员:曾慧敏;
变更后
总经理:PARK KI BYUNG;法定代表人:PARK KI BYUNG;董事长:PARK KI BYUNG;工商联络员:曾慧敏;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-05-18
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-09
变更前
法定代表人:LEE YEON HAN;监事:KIM SUN HO;董事长:LEE YEON HAN;总经理:LEE YEON HAN;
变更后
工商联络员:曾慧敏;法定代表人:PARK KI BYUNG;监事:KIM SUN HO;董事长:PARK KI BYUNG;总经理:PARK KI BYUNG;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-12-09
变更前
执行董事:LEE YEON HAN;总经理:LEE YEON HAN;监事:KIM SUN HO;
变更后
监事:KIM SUN HO;执行董事:PARK KI BYUNG;总经理:PARK KI BYUNG;