变更记录
看准网
辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-06-08
变更前
李敏
变更后
刘晓杰
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-04-21
变更前
刘晓杰
变更后
李敏
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-09-25
变更前
刘金彪
变更后
刘晓杰
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-07-17
变更前
刘晓杰
变更后
刘金彪
没有更多了
辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
20
企业概况
(5)
法律风险
(19)
经营风险
知识产权
经营信息
(1)