高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-05-13
变更后
1杨桂琴执行董事;2杨俊山监事;3谷学军经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-05-13
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-07-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-12-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-21
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-12-20
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-12-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-12-23
变更前
1秦世兆监事;2郭谦和执行董事兼总经理;3杨明强经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-23
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-11-24
变更前
1秦世兆监事;2郭谦和执行董事兼总经理;3杨明强监事;
变更后
1秦世兆监事;2郭谦和执行董事兼总经理;3杨明强经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-11-24