名称变更(字号名称、集团名称等)2021-10-18
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-10-18
变更前
1威斯纳董事;2穆斯特尔董事;3阿尔塔董事长;4Martin Francis van der Schaar董事;
变更后
1刘承义总经理;2威斯纳董事;3穆斯特尔董事;4阿尔塔董事长;5Martin Francis van der Schaar董事;6高岩监事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-18
变更前
1威斯纳董事;2穆斯特尔董事;3阿尔塔董事长;4布赫曼董事;
变更后
1威斯纳董事;2穆斯特尔董事;3阿尔塔董事长;4Martin Francis van der Schaar董事;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-07-18
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2017-06-01
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-03-31
变更前
1克虏道夫董事;2威斯纳董事;3陈敏董事;4阿尔塔董事长;
变更后
1布赫曼董事;2威斯纳董事;3穆斯特尔董事;4阿尔塔董事长;
经营范围变更(含业务范围变更)2015-01-21
变更前
应用开发、装配与制造汽车发动机排放控制装置及相关部件;销售自产及组装产品和提供相应的售后服务;货物、技术进出口(进口商品分销业务除外,法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***
变更后
应用开发、装配与制造汽车发动机排放控制装置及相关零部件;销售自产及组装产品和提供相应的售后服务;机械设备和零部件以及相关产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、售后服务及其他相关配套业务;货物、技术进出口(进口商品分销业务除外,法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***