变更记录
看准网
云南善麟经贸有限公司
变更记录
法定代表人变更
2018-08-30
变更前
刘蓉
变更后
刘林凡
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-08-30
变更前
刘蓉
变更后
刘林凡
经营期限
2018-08-30
变更前
2008年9月4日 至 2018年9月3日
变更后
2008年9月4日 至 2028年9月3日
联络员备案
2017-04-13
变更前
何德晖 *** 备案手机:***
变更后
刘蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
没有更多了
云南善麟经贸有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(9)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)