变更记录
看准网
北京兴业宝隆咨询服务有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2020-05-07
变更前
龚敬国,周国建*
变更后
龚敬钏,周国建*
企业类型
2020-02-27
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
法定代表人
2020-02-27
变更前
孙宝莲
变更后
周国建
董事(理事)、经理、监事
2020-02-27
变更前
龚敬国,孙宝莲*
变更后
龚敬国,周国建*
投资人
2020-02-27
变更前
孙宝莲,自然人股东,周国建,自然人股东
变更后
周国建,自然人股东
投资人
2019-12-13
变更前
龚敬国,自然人股东,孙宝莲,自然人股东
变更后
孙宝莲,自然人股东,周国建,自然人股东
投资人
2018-08-15
变更前
龚敬国,自然人股东,黄乐丹,自然人股东
变更后
龚敬国,自然人股东,孙宝莲,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2018-08-15
变更前
龚敬国,黄乐丹*
变更后
龚敬国,孙宝莲*
法定代表人
2018-08-15
变更前
黄乐丹
变更后
孙宝莲
住所
2018-08-15
变更前
北京市朝阳区东三环南路17号(B座)16层16D
变更后
北京市朝阳区东三环中路55号楼10层1103
企业类型
2017-12-26
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
加载中
北京兴业宝隆咨询服务有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)