变更记录
看准网
深圳大农制种有限公司
变更记录
监事信息
2021-11-23
变更前
邓论友(监事)
变更后
付立勇(监事)
董事长或执行董事成员
2021-05-07
变更前
朱绍勇(总经理),张延龙(监事),朱绍勇(执行董事)
变更后
邓论友(监事),张延龙(总经理),张延龙(执行董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-05-07
变更前
朱绍勇
变更后
张延龙
总经理
2021-05-07
变更前
朱绍勇(总经理),张延龙(监事),朱绍勇(执行董事)
变更后
邓论友(监事),张延龙(总经理),张延龙(执行董事)
监事信息
2021-05-07
变更前
朱绍勇(总经理),张延龙(监事),朱绍勇(执行董事)
变更后
邓论友(监事),张延龙(总经理),张延龙(执行董事)
章程或章程修正案通过日期
2021-05-07
变更前
2020-11-18
变更后
2021-04-28
董事长或执行董事成员
2020-05-12
变更前
于洪强(执行董事),于洪强(总经理)
变更后
朱绍勇(总经理),朱绍勇(执行董事)
升级换照
2020-05-12
变更前
-
变更后
-
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-05-12
变更前
于洪强
变更后
朱绍勇
总经理
2020-05-12
变更前
于洪强(执行董事),于洪强(总经理)
变更后
朱绍勇(总经理),朱绍勇(执行董事)
指定联系人
2020-05-12
变更前
朱绍勇
变更后
刘明晓
加载中
深圳大农制种有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(28)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(8)