变更记录
看准网
北京鼎昌源房地产开发有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2024-05-20
变更前
高亮英,高云鹏*,黎彬
变更后
高亮英,高云鹏*,张立红
法定代表人
2023-02-01
变更前
朱海宽
变更后
高云鹏
股东改变姓名或名称
2023-02-01
变更前
北京城乡建设集团有限责任公司,企业法人,北京水利发展公司,企业法人
变更后
北京城乡建设集团有限责任公司,企业法人,北京水利发展有限公司,企业法人
董事(理事)、经理、监事
2023-02-01
变更前
高亮英,朱海宽*
变更后
高亮英,高云鹏*,黎彬
住所
2021-07-29
变更前
北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦823室
变更后
北京市海淀区增光路甲34号1幢12层1201
法定代表人
2018-03-16
变更前
孙玉伟
变更后
朱海宽
董事(理事)、经理、监事
2018-03-16
变更前
高亮英,孙玉伟*
变更后
高亮英,朱海宽*
没有更多了
北京鼎昌源房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
3
薪资分布
薪酬详情
(3)
工商信息
13
企业概况
(15)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(11)