期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2020-06-01
变更前
2000-05-31,2020-05-31,20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-11-19
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-11-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-10-11
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-10-11
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-11
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-11
变更前
董事长:邱杰辉;股东:洪树镇;法定代表人:邱杰辉;股东:郭六一;股东:邱杰辉;股东:邱佩文;股东:薛玩龙;
变更后
法定代表人:邱杰辉;股东:;股东:;股东:;股东:;股东:;董事长:邱杰辉;