负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-06-07
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-06-07
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-06-07
变更前
崔英杰:40.000000%;山西汇若房地产开发有限公司:60.000000%;
变更后
白福生:40.000000%;山西汇若房地产开发有限公司:60.000000%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-04-28
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-04-02
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-04-02
变更前
山西汇若房地产开发有限公司:60%;谭慷:40%;
变更后
山西汇若房地产开发有限公司:60%;崔英杰:40%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-04-02
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-18