变更记录
看准网
沈阳市冰城出租汽车有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-26
变更前
1郭静雯执行董事兼经理;2阎景芬监事;
变更后
1郭静雯执行董事兼经理;2赵春卉监事;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2019-04-26
变更前
1阎景芬;2范金洁;
变更后
1赵春卉;2范金洁;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2019-04-26
变更前
2019-07-10
变更后
2039-07-10
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2019-04-26
变更前
沈阳市棋盘山开发区高坎街道办事处旧站街50号206房间
变更后
辽宁省沈阳市
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2015-06-23
变更前
1阎景芬;2裴秀艳;
变更后
1阎景芬;2范金洁;
没有更多了
沈阳市冰城出租汽车有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
18
企业概况
(11)
法律风险
(11)
经营风险
知识产权
经营信息
(7)