变更记录
看准网
深圳宜途知识产权代理有限公司
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-12-10
变更前
于志星
变更后
涂军
董事长或执行董事成员
2020-12-10
变更前
张飞(监事),于志星(总经理),于志星(执行董事)
变更后
涂军(执行董事),丁淼(监事),涂军(总经理)
指定联系人
2020-12-10
变更前
于志星
变更后
涂军
监事信息
2020-12-10
变更前
张飞(监事),于志星(总经理),于志星(执行董事)
变更后
涂军(执行董事),丁淼(监事),涂军(总经理)
市场主体类型
2020-12-10
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
总经理
2020-12-10
变更前
张飞(监事),于志星(总经理),于志星(执行董事)
变更后
涂军(执行董事),丁淼(监事),涂军(总经理)
章程
2020-12-10
变更前
-
变更后
-
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-12-10
变更前
于志星 100.0(万元)100.00%
变更后
涂军 60.0(万元)60.00%丁淼 40.0(万元)40.00%
章程或章程修正案通过日期
2020-12-10
变更前
2020-05-14
变更后
2020-12-09
股权和公证书
2020-12-10
变更前
-
变更后
-
章程修正案
2020-05-15
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳宜途知识产权代理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(6)