总经理2023-01-03
变更前
黄继宏(董事长),张灿晓(董事),孟媛(总经理),孟媛(董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2023-01-03
其他董事信息2023-01-03
变更前
黄继宏(董事长),张灿晓(董事),孟媛(总经理),孟媛(董事)
董事长或执行董事成员2023-01-03
变更前
黄继宏(董事长),张灿晓(董事),孟媛(总经理),孟媛(董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-05-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-05-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-03-27
变更前
总经理:邹鸿湘;董事:张灿晓;董事:邹鸿湘;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-03-30
变更前
董事:范涛;总经理:范涛;董事:张灿晓;董事长:姚永宁;监事:喻黎黎;
变更后
董事:邹鸿湘;监事:喻黎黎;董事:张灿晓;总经理:邹鸿湘;董事长:姚永宁;