变更记录
看准网
福建乐成网络科技有限公司
变更记录
联络员备案
2020-06-30
变更前
谢军
变更后
谢军
联络员备案
2020-06-28
变更前
谢军
变更后
谢军
法定代表人变更
2019-02-01
变更前
邱林武
变更后
谢军
投资人(股权)变更
2019-02-01
变更前
邱林武 证照号码:***;黄辉明 证照号码:***;
变更后
谢军 证照号码:***;何杰生 证照号码:***;
联络员备案
2019-02-01
变更前
邱林武
变更后
谢军
监事备案
2019-02-01
变更前
黄辉明
变更后
何杰生
董事备案
2019-02-01
变更前
邱林武
变更后
谢军
经理备案
2019-02-01
变更前
邱林武
变更后
谢军
章程备案
2019-02-01
变更前
旧章程
变更后
2019-01-28法定代表人、股东变更;董事监事经理、联络员、章程备案;
投资人(股权)变更
2018-09-10
变更前
薛学超 证照号码:***;郭小云 证照号码:***;
变更后
邱林武 证照号码:***;黄辉明 证照号码:***;
董事备案
2018-09-10
变更前
薛学超
变更后
邱林武
加载中
福建乐成网络科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(21)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)