变更记录
看准网
上海冰澜网络科技有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2020-01-04
变更前
聂伟哲;杨茂欣;
变更后
王立明;
法定代表人变更
2020-01-04
变更前
杨茂欣
变更后
王立明
章程备案
2020-01-04
变更前
无
变更后
2019-12-09章程备案
企业类型变更
2020-01-04
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
注册资本(金)变更
2017-04-26
变更前
1000.000000万人民币
变更后
2020.0000万人民币
章程备案
2017-04-26
变更前
2016-03-30章程备案
变更后
2017-04-26章程备案
注册资本(金)变更
2016-04-01
变更前
100.000000万人民币
变更后
1000.0000万人民币
章程备案
2016-04-01
变更前
2015-12-14章程备案
变更后
2016-03-30章程备案
法定代表人变更
2015-12-24
变更前
狄浩
变更后
杨茂欣
章程备案
2015-12-24
变更前
无
变更后
2015-12-14章程备案
投资人(股权)变更
2015-12-24
变更前
苏大江;狄浩;
变更后
杨茂欣;聂伟哲;
加载中
上海冰澜网络科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(15)
法律风险
(6)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)