变更记录
看准网
修水县康元融房地产开发有限公司
变更记录
其他变更
2021-09-09
变更前
姓名:薛东光,职务:董事;姓名:吴志军,职务:董事长;姓名:帅平贵,职务:经理;姓名:杨挺,职务:董事;姓名:周健,职务:董事;姓名:彭剑,职务:董事;姓名:黄勇丰,职务:监事;
变更后
姓名:彭剑,职务:董事;姓名:冷飞行,职务:经理;姓名:黄勇丰,职务:监事;姓名:周健,职务:董事长;姓名:帅平贵,职务:董事;
投资人(股权)变更
2021-09-09
变更前
投资人:江西百年财富房地产开发有限公司,出资额:470万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;投资人:江西康元融置业集团有限公司,出资额:530万,占53%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;
变更后
投资人:江西百年财富房地产开发有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-09-08;
法定代表人变更
2021-09-09
变更前
吴志军
变更后
冷飞行
章程备案
2020-04-13
变更前
-
变更后
章程备案
章程修正案备案
2020-04-13
变更前
-
变更后
章程修正案备案
投资人(股权)变更
2020-04-13
变更前
投资人:江西百年财富房地产开发有限公司,出资额:470万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;投资人:南昌康元融置业有限公司,出资额:530万,占53%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;
变更后
投资人:江西百年财富房地产开发有限公司,出资额:470万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;投资人:江西康元融置业集团有限公司,出资额:530万,占53%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;
企业类型变更
2019-04-29
变更前
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
变更后
其他有限责任公司
投资人(股权)变更
2019-04-29
变更前
投资人:南昌康元融置业有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;
变更后
投资人:江西百年财富房地产开发有限公司,出资额:470万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;投资人:南昌康元融置业有限公司,出资额:530万,占53%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-28;
其他变更
2019-04-29
变更前
姓名:吴志军,职务:监事;姓名:刘光辉,职务:经理;姓名:刘光辉,职务:执行董事;
变更后
姓名:薛东光,职务:董事;姓名:吴志军,职务:董事长;姓名:帅平贵,职务:经理;姓名:杨挺,职务:董事;姓名:周健,职务:董事;姓名:彭剑,职务:董事;姓名:黄勇丰,职务:监事;
法定代表人变更
2019-04-29
变更前
刘光辉
变更后
吴志军
住所变更
2019-03-01
变更前
江西省九江市修水县义宁镇秀水大道金秋湖畔21#楼一单元1502室
变更后
江西省九江市修水县义宁镇秀水大道修河天街8#二层
加载中
修水县康元融房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(8)