变更记录
看准网
深圳市科绘达科技有限公司
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-07-08
变更前
李仕勤
变更后
曾天宝
股权和公证书
2021-07-08
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2021-07-08
变更前
李仕勤(总经理),李仕勤(执行董事)
变更后
曾天宝(执行董事),曾天宝(总经理)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-07-08
变更前
李仕勤 10.0(万元)100.00%
变更后
曾天宝 10.0(万元)100.00%
总经理
2021-07-08
变更前
李仕勤(总经理),李仕勤(执行董事)
变更后
曾天宝(执行董事),曾天宝(总经理)
章程或章程修正案通过日期
2021-07-08
变更前
2021-03-17
变更后
2021-07-05
一般经营项目
2021-03-19
变更前
投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务、培训和其它限制项目)。
变更后
计算机软、硬件的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软、硬件及辅助设备的研发与销售;网络设备、监控设备的技术开发与销售;办公用品、办公设备及耗材的批发与销售;五金产品、通讯产品、集成电器、模块电路、电子元器件、接插件的批发与销售;经济信息咨询;市场信息咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营电子商务;从事货物及技术的进出口业务。
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)
2021-03-19
变更前
2012-03-01,2022-03-01,10
变更后
2012-03-01,,
名称
2021-03-19
变更前
深圳市安盈利财务管理咨询有限公司
变更后
深圳市科绘达科技有限公司
章程或章程修正案通过日期
2021-03-19
变更前
2020-11-04
变更后
2021-03-17
章程
2021-03-19
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳市科绘达科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(32)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(5)