变更记录
看准网
广东江门船厂有限公司
变更记录
工商登记联络员备案
2021-07-15
变更前
叶光廷
变更后
廖芳丽
高级管理人员备案
2021-07-15
变更前
贲亮(执行董事,经理);徐彬洋(监事);
变更后
徐彬洋(监事);梁华迪(经理,执行董事);
法定代表人变更
2021-07-15
变更前
贲亮
变更后
梁华迪
股东备案
2020-09-24
变更前
甘燕萍,监事;郭红林,执行董事,经理
变更后
徐彬洋,监事;贲亮,执行董事,经理
法定代表人变更
2020-09-24
变更前
郭红林
变更后
贲亮
股东备案
2020-04-28
变更前
甘燕萍,监事;王劭卓,执行董事,经理
变更后
甘燕萍,监事;郭红林,执行董事,经理
法定代表人变更
2020-04-28
变更前
王劭卓
变更后
郭红林
股东变更
2020-04-15
变更前
-
变更后
股东发生变更
企业类型变更
2020-04-15
变更前
1130
变更后
1152
章程备案
2016-10-17
变更前
补充
变更后
章程修正案
章程备案
2016-10-17
变更前
章程修正案
变更后
章程修正案
加载中
广东江门船厂有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
68
企业概况
(24)
法律风险
(34)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(32)