高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-08-15
变更前
1廉秀玉执行董事;2孙丽丽监事;3廉秀玉经理;
变更后
1廉秀玉执行董事;2廉秀玉经理;3黄长久监事;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2021-07-22
经营范围变更(含业务范围变更)2019-08-30
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-06-06
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2018-07-27
变更前
辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南龙顺商住楼东十四号网点
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-07-27
变更后
1廉秀玉执行董事;2孙丽丽监事;3廉秀玉经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-07-27
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-07-27
变更前
辽宁省鞍山市台安县台安镇鞍羊路南龙城花园开发18号楼五单元
变更后
辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南龙顺商住楼东十四号网点