变更记录
看准网
上海纬金投资管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-09-03
变更前
陈东祥
变更后
罗雁
董事备案
2021-09-03
变更前
陈东祥
变更后
罗雁
投资人(股权)变更
2021-09-03
变更前
季伟芳;高燕云;陈东祥;
变更后
高燕云;罗雁;季伟芳;
章程备案
2021-09-03
变更前
无
变更后
2021-08-26章程备案
法定代表人变更
2021-03-30
变更前
高燕云
变更后
陈东祥
董事备案
2021-03-30
变更前
高燕云
变更后
陈东祥
投资人(股权)变更
2021-03-30
变更前
高燕云;季伟芳;
变更后
季伟芳;高燕云;陈东祥;
章程备案
2021-03-30
变更前
无
变更后
2021-03-19章程备案
章程备案
2020-06-17
变更前
无
变更后
2020-06-09章程备案
监事备案
2020-06-17
变更前
朱静
变更后
季伟芳
投资人(股权)变更
2020-06-17
变更前
朱静;高燕云;
变更后
高燕云;季伟芳;
加载中
上海纬金投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(30)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)