变更记录
看准网
中国银行股份有限公司如东丰利支行
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2022-05-31
变更前
章云杰
变更后
吴元胜
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-07-05
变更前
蒋小蔓
变更后
章云杰
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-12-13
变更前
缪勇
变更后
蒋小蔓
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-09-05
变更前
周林
变更后
缪勇
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-08-18
变更前
陈建华
变更后
周林
没有更多了
中国银行股份有限公司如东丰利支行的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(6)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)