变更记录
看准网
瑞金市鸿盛智佳建设发展有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2019-11-08
变更前
投资人:江西双德实业集团有限公司,出资额:9720万,占81%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;投资人:瑞金市红都工业投资开发有限公司,出资额:2280万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;
变更后
投资人:江西双德实业集团有限公司,出资额:3581.01万,占81%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;投资人:瑞金市工业投资发展有限公司,出资额:839.99万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;
注册资本(金)变更
2019-11-08
变更前
12000万元
变更后
4421万元
其他变更
2019-11-08
变更前
姓名:卢海龙,职务:经理;姓名:刘玮,职务:监事;姓名:邓海峰,职务:监事;姓名:卢海龙,职务:执行董事;
变更后
姓名:杨晓苏,职务:经理;姓名:邓海峰,职务:监事;姓名:卢海龙,职务:执行董事;
企业类型变更
2019-08-29
变更前
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人(股权)变更
2019-08-29
变更前
投资人:瑞金市红都工业投资开发有限公司,出资额:12000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;
变更后
投资人:江西双德实业集团有限公司,出资额:9720万,占81%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;投资人:瑞金市红都工业投资开发有限公司,出资额:2280万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;
法定代表人变更
2019-08-29
变更前
张锐
变更后
卢海龙
其他变更
2019-08-29
变更前
姓名:张锐,职务:执行董事;姓名:张锐,职务:经理;姓名:邓海峰,职务:监事;姓名:刘玮,职务:监事;
变更后
姓名:卢海龙,职务:执行董事;姓名:卢海龙,职务:经理;姓名:刘玮,职务:监事;姓名:邓海峰,职务:监事;
其他变更
2019-08-07
变更前
姓名:卢海龙,职务:执行董事;姓名:卢海龙,职务:经理;姓名:邓海峰,职务:监事;姓名:刘玮,职务:监事;
变更后
姓名:张锐,职务:执行董事;姓名:张锐,职务:经理;姓名:邓海峰,职务:监事;姓名:刘玮,职务:监事;
法定代表人变更
2019-08-07
变更前
卢海龙
变更后
张锐
投资人(股权)变更
2019-07-22
变更前
投资人:瑞金市红都工业投资开发有限公司,出资额:840万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;投资人:江西双德实业集团有限公司,出资额:11160万,占93%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;
变更后
投资人:瑞金市红都工业投资开发有限公司,出资额:12000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2049-06-24;
企业类型变更
2019-07-22
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
加载中
瑞金市鸿盛智佳建设发展有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
16
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(16)