变更记录
看准网
绿城物业服务集团有限公司山西分公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2022-07-21
变更前
李进军
变更后
曾晓辉
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-07-30
变更前
徐璟剑
变更后
李进军
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-01-02
变更前
周锡康
变更后
徐璟剑
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-07-12
变更前
金科丽
变更后
周锡康
没有更多了
绿城物业服务集团有限公司山西分公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(5)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)