变更记录
看准网
天狼星控股集团有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-07-05
变更前
郭胜辉,郝春利,陶然,陶涛*
变更后
陈欣,郭胜辉,郝春利,陶然,陶涛*
住所
2021-01-12
变更前
北京市东城区东长安街10号507室
变更后
北京市东城区王府井大街99号-2层地下二层A042
投资人
2019-11-26
变更前
郝春利,自然人股东,陶然,自然人股东,陶涛,自然人股东,战明,自然人股东,张静,自然人股东,赵第超,自然人股东
变更后
郝春利,自然人股东,陶然,自然人股东,陶涛,自然人股东,吴赵峰,自然人股东,杨世茁,自然人股东,张静,自然人股东,赵第超,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2018-12-25
变更前
郭胜辉,郝春利,陶然,陶沙,陶涛*,张静
变更后
郭胜辉,郝春利,陶然,陶涛*
董事(理事)、经理、监事
2017-06-19
变更前
郝春利,李志芳,陶然,陶涛*,战明,张静
变更后
郭胜辉,郝春利,陶然,陶沙,陶涛*,张静
住所
2017-06-19
变更前
北京市东城区东长安街10号长安大厦5层505室
变更后
北京市东城区东长安街10号507室
企业名称
2015-04-27
变更前
北京天牛投资有限公司
变更后
天狼星控股集团有限公司
登记管辖变更
2015-04-27
变更前
北京市东城区市场监督管理局
变更后
北京市市场监督管理局
董事(理事)、经理、监事
2015-02-11
变更前
郝春利,李志芳,孟新,陶然,陶涛*,赵第超
变更后
郝春利,李志芳,陶然,陶涛*,战明,张静
注册资本
2015-02-11
变更前
4800万
变更后
5000万
投资人
2015-02-11
变更前
郝春利,自然人股东,陶然,自然人股东,陶涛,自然人股东,赵第超,自然人股东
变更后
郝春利,自然人股东,陶然,自然人股东,陶涛,自然人股东,战明,自然人股东,张静,自然人股东,赵第超,自然人股东
加载中
天狼星控股集团有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
2
面试体验
面试问题
薪酬工资
235
薪资分布
薪酬详情
(235)
工商信息
31
企业概况
(63)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
经营信息
(26)