投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-10-16
变更前
股东名称:黄星、出资额:30.000000、出资比例:60.000000;股东名称:黄亮亮、出资额:20.000000、出资比例:40.000000;
变更后
股东名称:彭宇、出资额:24.500000、出资比例:49.000000;股东名称:邓卓群、出资额:25.500000、出资比例:51.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-10-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-10-16
变更前
董事长:高丹丹;总经理:黄亮亮;法定代表人:高丹丹;股东:黄星;股东:黄亮亮;
变更后
法定代表人:彭宇;董事长:彭宇;股东:;股东:;总经理:彭宇;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2017-09-12
变更前
2007-03-28,2017-03-28,10
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-06-18
变更前
深圳市宝安区沙井街道中心区富通*丽沙花都B栋商铺68