变更记录
看准网
九正天奇科技发展(北京)有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-06-09
变更前
何泽民*,殷尔聪,张梦媛
变更后
何泽民,吴勇*,殷尔聪,张梦媛
法定代表人
2023-06-09
变更前
何泽民
变更后
吴勇
法定代表人
2023-04-17
变更前
张梦媛
变更后
何泽民
法定代表人
2023-03-14
变更前
吴勇
变更后
张梦媛
董事(理事)、经理、监事
2023-03-14
变更前
何泽民,吴勇*,殷尔聪
变更后
何泽民,殷尔聪,张梦媛*
投资人
2019-08-09
变更前
邓宏,自然人股东,何泽民,自然人股东,吴勇,自然人股东
变更后
何泽民,自然人股东,吴勇,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-05-08
变更前
吴勇*,殷尔聪
变更后
何泽民,吴勇*,殷尔聪
投资人
2019-05-08
变更前
吴勇,自然人股东
变更后
邓宏,自然人股东,何泽民,自然人股东,吴勇,自然人股东
企业类型
2019-05-08
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
没有更多了
九正天奇科技发展(北京)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)