变更记录
看准网
莆田万达广场有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-07-19
变更前
肖广瑞
变更后
张晶
经理备案
2021-07-19
变更前
肖广瑞
变更后
张晶
董事备案
2021-07-19
变更前
肖广瑞
变更后
张晶
联络员备案
2021-06-16
变更前
林森
变更后
王金阳
经理备案
2020-05-20
变更前
齐界
变更后
肖广瑞
董事备案
2020-05-20
变更前
齐界
变更后
肖广瑞
法定代表人变更
2020-05-20
变更前
齐界
变更后
肖广瑞
章程备案
2018-12-21
变更前
旧章程
变更后
2018-11-26新章程备案
经营范围变更
2018-12-21
变更前
房地产开发及销售、房屋出租、物业管理。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
变更后
商业运营管理、房屋租赁服务、物业管理(不含保安服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联络员备案
2018-03-29
变更前
林秀勇
变更后
林森
股东或股份发起人改变姓名或名称
2018-03-14
变更前
大连万达商业地产股份有限公司;
变更后
大连万达商业管理集团股份有限公司;
加载中
莆田万达广场有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
266
薪资分布
薪酬详情
(266)
工商信息
44
企业概况
(25)
法律风险
(41)
经营风险
知识产权
经营信息
(3)