负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-02-22
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-02-22
变更前
张孝准:31.5%;林延快:15%;水克飞:15%;唐如春:15%;肖天星:13.5%;水淼:10%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-02-22
变更前
肖天星(董事)、张孝准(监事)、水克水(董事)、肖天星(总经理)、唐如春(董事长)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-12-20
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-12-20
变更前
张孝准:31.5%;水克飞:15%;林延快:15%;肖天星:13.5%;水淼:10%;唐如春:7.5%;唐志伟:7.5%;
变更后
张孝准:31.5%;林延快:15%;肖天星:13.5%;水淼:10%;水克飞:15%;唐如春:15%;
经营范围变更(含业务范围变更)2017-06-21
变更前
凭《资质证》从事房地产开发、销售;小区物业服务(有效期至2015年10月16日止);酒店管理;机械设备租赁;建筑装饰材料(不含木材及需国家专项审批的品种)、五金交电、普通机械及配件、金属材料(不含需国家专项审批的品种)、百货(不含需国家专项审批的品种)、卫生洁具销售。
变更后
凭《资质证》从事房地产开发、销售;小区物业服务;酒店管理;机械设备租赁;建筑装饰材料(不含木材及需国家专项审批的品种)、五金交电、普通机械及配件、金属材料(不含需国家专项审批的品种)、百货(不含需国家专项审批的品种)、卫生洁具销售。
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-06-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-06-21
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-08-18
变更前
张孝准:50%;林延快:20%;唐如春:10%;肖天星:10%;唐志伟:10%;
变更后
张孝准:31.5%;林延快:15%;唐志伟:7.5%;肖天星:13.5%;唐如春:7.5%;水淼:10%;水克飞:15%;