变更记录
看准网
中粮海南投资发展有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-10-30
变更前
曹荣根、许汉平、曾和平、庄丽
变更后
曹荣根、张建国、曾和平、庄丽
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-08-15
变更前
曹荣根、许汉平、曾和平、徐武
变更后
曹荣根、许汉平、曾和平、庄丽
章程备案
2018-11-05
变更前
无
变更后
无
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-04-03
变更前
徐国荣
变更后
曾和平
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-04-03
变更前
徐国荣、王浩
变更后
曹荣根、许汉平、曾和平、徐武
没有更多了
中粮海南投资发展有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息