变更记录
看准网
上海宝山产权经纪有限公司
变更记录
法定代表人变更
2015-03-09
变更前
孙建强
变更后
沈水金
经营期限(营业期限)变
2014-04-24
变更前
2004-05-24~2014-05-23
变更后
2004-05-24~2034-05-23
一般经营项目变更
2014-04-24
变更前
产权经纪(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
变更后
产权经纪
经营范围变更
2014-04-24
变更前
产权经纪(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
变更后
产权经纪。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
没有更多了
上海宝山产权经纪有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息