高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-07-02
变更前
1王兴国经理;2王兴国执行董事;3韩绍华监事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-07-02
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-07-22
变更前
1杨帆董事;2迟春燕董事长;3韩绍华监事;4李文利经理;5杨明董事;
变更后
1王兴国经理;2王兴国执行董事;3韩绍华监事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-07-22
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-07-22
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-05-18
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-05-18
变更前
1韩绍华监事;2闫铁菊监事;3李文利经理;4杨明董事;5刘芳董事;6迟春燕董事长;
变更后
1杨帆董事;2迟春燕董事长;3韩绍华监事;4李文利经理;5杨明董事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-03
变更前
1韩绍华监事;2闫铁菊监事;3李文利经理;4杨明执行董事;5刘芳董事;6洪艳玲董事长;
变更后
1韩绍华监事;2闫铁菊监事;3李文利经理;4杨明董事;5刘芳董事;6迟春燕董事长;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-12-03
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-03
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-06-03