变更记录
看准网
招商银行股份有限公司北京常营支行
变更记录
负责人
2022-09-28
变更前
刘原牧
变更后
董萌
负责人
2021-04-28
变更前
余凡
变更后
刘原牧
负责人
2018-05-31
变更前
方传义
变更后
余凡
负责人
2016-06-14
变更前
孙维泽
变更后
方传义
没有更多了
招商银行股份有限公司北京常营支行的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(6)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)