高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-01-25
变更前
蔡德山(董事)、王传忠(董事)、陈胜凯(董事长)、陈胜凯(总经理)、蓝海(监事)
变更后
蓝海(董事)、王传忠(董事)、陈胜凯(董事长)、陈萍(总经理)、曹艳军(监事)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-25
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-12-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-09-01
经营范围变更(含业务范围变更)2015-12-31
变更前
天然气管道的建设与管理,天然气产品的输送、批发、销售及配套产品的经营(有效期至2015年10月16日止)(上述经营范围中有国家法律法规规定需要审批的经营项目,经审批后方可经营。
变更后
天然气管道的建设与管理,天然气产品的输送、批发、销售及配套产品的经营(上述经营范围中有国家法律法规规定需要审批的经营项目,经审批后方可经营。
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2014-12-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-05-21
变更前
董事长,庞英学;董事,朱伟伟;董事,梁永昌;
变更后
董事,蔡德山;总经理,陈胜凯;董事长,邓耀波;监事,江海燕;董事,王德凯;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-05-21