变更记录
看准网
博雅软件股份有限公司
变更记录
法定代表人
2023-04-03
变更前
张俊
变更后
王浩
董事(理事)、经理、监事
2023-04-03
变更前
安丽达,赖风雷,刘红霞,彭晓林,王国锋,翁萌萌,许江,张俊*
变更后
陈建文,董炳烁,韩磊,刘红霞,王国锋,王浩*,翁萌萌,许江
董事(理事)、经理、监事
2021-09-23
变更前
安丽达,崔毅,赖风雷,彭晓林,翁萌萌,许江,张俊*,邹泽锦
变更后
安丽达,赖风雷,刘红霞,彭晓林,王国锋,翁萌萌,许江,张俊*
住所
2021-05-08
变更前
北京市海淀区上园村3号交大科技大厦3层3006室
变更后
北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼-1至11层101内4层06室
董事(理事)、经理、监事
2021-05-08
变更前
安丽达,崔毅,赖风雷,李建伟,彭晓林,翁萌萌,谢迎,许江,张俊*,邹泽锦
变更后
安丽达,崔毅,赖风雷,彭晓林,翁萌萌,许江,张俊*,邹泽锦
住所
2016-10-17
变更前
北京市海淀区北四环西路66号2C-06室
变更后
北京市海淀区上园村3号交大科技大厦3层3006室
董事(理事)、经理、监事
2015-01-05
变更前
安丽达,崔毅,郭福华,李建伟,彭晓林,翁萌萌,谢迎,许江,张春生,张俊*
变更后
安丽达,崔毅,赖风雷,李建伟,彭晓林,翁萌萌,谢迎,许江,张俊*,邹泽锦
没有更多了
博雅软件股份有限公司的更多信息
求职招聘
4
正在招聘
(3)
招聘分析
(1)
面试准备
15
面试体验
面试问题
薪酬工资
35
薪资分布
薪酬详情
(35)
工商信息
74
企业概况
(46)
法律风险
(46)
经营风险
(5)
知识产权
(2)
经营信息
(8)