变更记录
看准网
诸暨楚维商贸有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2018-09-26
变更前
姓名: 吴传政; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 袁水军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 袁**; 证件号码: ******************; 职位: 经理
变更后
姓名: 袁**; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 袁洪州; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 袁洪州; 证件号码: ******************; 职位: 经理
企业联络人员、财务人员
2018-09-26
变更前
原联络员姓名:袁**;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑秋林;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
变更后
现联络员姓名:袁洪州;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:袁洪州;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
多证合一备案
2018-09-26
变更前
-
变更后
公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记
法定代表人变更
2018-09-26
变更前
袁**
变更后
袁洪州
换发统一社会信用代码执照
2017-05-02
变更前
注册号:330681000093856组织机构代码证:565863778
变更后
统一社会信用代码:9***637782
投资人(股权)备案
2015-08-17
变更前
姓名: 何俐青; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 吴传政; 出资额: **; 百分比: **%
变更后
姓名: 何政岳; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴传政; 出资额: **; 百分比: **%
法定代表人变更
2015-07-16
变更前
何俐青
变更后
袁**
高级管理人员备案
2015-07-16
变更前
姓名: 何俐青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 何俐青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 吴传政; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
变更后
姓名: 吴传政; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 袁**; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 袁**; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
没有更多了
诸暨楚维商贸有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(16)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息