变更记录
看准网
中国人寿保险股份有限公司介休市支公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2021-07-27
变更前
王锋
变更后
刘峰
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-04
变更前
郭秀峰
变更后
王锋
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-04-04
变更前
郭秀峰
变更后
王锋
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-07-25
变更前
吴卫军
变更后
郭秀峰
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-07-25
变更前
梁步明
变更后
郭秀峰
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-01-15
变更前
梁步明
变更后
吴卫军
没有更多了
中国人寿保险股份有限公司介休市支公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
999+
薪资分布
薪酬详情
(999+)
工商信息
5
企业概况
(15)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(4)