变更记录
看准网
上海建信创业投资有限公司
变更记录
清算组成员备案
2020-09-03
变更前
无
变更后
负责人:张银成; 成员:庚利; 成员:李罡;
董事备案
2017-10-13
变更前
王国强;张银成;方朝阳
变更后
方朝阳;张银成;苑全红
住所变更
2015-10-23
变更前
上海市闵行区莘庄镇七莘路889号2号楼103室
变更后
上海市闵行区莘庄镇七莘路889号2号楼103室
名称变更
2015-10-12
变更前
上海建信股权投资有限公司
变更后
上海建信创业投资有限公司
章程备案
2015-10-12
变更前
2011-12-01章程备案
变更后
2015-06-15章程备案
经营范围变更
2015-10-12
变更前
股权投资。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后
创业投资。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
一般经营项目变更
2015-10-12
变更前
股权投资
变更后
创业投资
没有更多了
上海建信创业投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)